Ymddiriedolwyr FRIENDS OF WINDSOR MUSIC (WINDSOR LEARNING PARTNERSHIP)
Rhif yr elusen: 1199657

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Mather | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
JAMES MANWARING | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Kathryn Gaskell | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Katherine Lawrence | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Angela Jane Haymonds | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Sylwia Joanna Peczak | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Victoria Jane Higton | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.