Hanes ariannol LACY THOMPSON MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 520319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.16k £13.67k £21.34k £12.37k £6.33k
Cyfanswm gwariant £10.25k £5.91k £8.85k £18.54k £8.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.10k £18.80k £6.67k N/A