Ymddiriedolwyr LACY THOMPSON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 520319

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN CHARLES BRAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Tipping | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Pauline Shaw | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Ella Hage | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Carole Christie | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Sharon Barron | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Paul Barron | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Thomas Halliday | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Anne Halliday | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Lea-Anne Potter | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Stephen Potter | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.