Reuse Ukraine

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assisting in the creation of training skills and employment opportunities for Ukrainian Refugees in the UK and in Ukraine focused on the rebuilding of the country from reusable materials such as recycled double-glazing windows to solar panels and other useful practical materials in the reconstruction of damaged properties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 July 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ukrain
Llywodraethu
- 15 Mai 2023: CIO registration
- UKRAINE ARTS AND CRAFTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Anthony Lee | Cadeirydd | 15 May 2023 |
|
|
||||
Mark Christopher Mortimore Higton | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Iorwerth John Esau | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/07/2024 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Gorffennaf 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 4 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 May 2023 as amended on 27 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF UKRAINE REFUGEES IN THE UK AND PERSONS IN UKRAINE WHO HAVE LOST THEIR LIVELIHOODS AS A RESULT OF THE UKRAINE CONFLICT BY THE PROVISION OF ADVICE AND TRAINING TO UNEMPLOYED INDIVIDUALS IN CRAFT AND BUSINESS SKILLS, IN SELF-EMPLOYMENT, AND IN THE ESTABLISHMENT OF CO-OPERATIVE ENTERPRISES AND BY PROVIDING GRANT FUNDING FOR PROFESSIONAL ADVICE, TRAINING, PRACTICAL SUPPORT TO THOSE WHO ARE UNEMPLOYED IN FINDING EMPLOYMENT, THE PROVISION OF LAND OR BUILDINGS AT BELOW MARKET RENT, CAPITAL FUNDING FOR START-UPS, OR GRANTS TO EXISTING COMPANIES TO TAKE ON UNEMPLOYED PEOPLE AS STAFF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 CARROLL DRIVE
WARWICK
CV34 6GZ
- Ffôn:
- 07892714924
- E-bost:
- md@evolvegrowingsolutions.co.uk
- Gwefan:
-
reuseukraine.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window