Hanes ariannol MUNGRISDALE RECREATION ROOM

Rhif yr elusen: 520351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.63k £16.35k £14.91k £10.90k £15.91k
Cyfanswm gwariant £7.96k £9.89k £17.44k £17.80k £14.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £9.67k £3.37k N/A N/A