Dogfen lywodraethu PAPCASTLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 19/01/1940 AS AMENDED BY ORDER DATED 29/12/1959 AS AMENDED BY ORDER DATED 04/08/1975 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28/01/1992 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04/06/2013
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CIVIL PARISH OF PAPCASTLE AND THE IMMEDIATE VICINITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.