Ymddiriedolwyr FRIENDS OF THORNABY VILLAGE PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1200499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael John Beckett Cadeirydd 26 September 2023
Dim ar gofnod
Victoria Platt Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Maria Beckett Ymddiriedolwr 23 March 2024
Dim ar gofnod
Suzanne Leonard Ymddiriedolwr 22 November 2021
Dim ar gofnod
Anne-Marie Swales Ymddiriedolwr 04 October 2021
Dim ar gofnod
Chris Swales Ymddiriedolwr 04 October 2021
Dim ar gofnod