KOLLEL HAKOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance such charitable purposes (according to the law of England and Wales) as the trustees see fit from time to time in particular but not limited to the advancement of the Orthodox Jewish religion by providing facilities for religious study and maintaining and running a Kollel, through the prevention and relief of poverty and social disadvantage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Cyfanswm incwm:
£758,446
Roddion a chymynroddion | £758.45k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£740,085
Codi arian | £50.14k | |
Weithgareddau elusennol | £689.95k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £50.14k | |
Gwariant elusennol | £689.95k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £18.36k |
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Shelton | Cadeirydd | 22 June 2022 |
|
|||||
Moshe Koenig | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Michael Cutler | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £740.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £758.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £689.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £82.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £20.04k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 JUN 2022 AS AMENDED ON 05 DEC 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A KOLLEL WHICH WILL PROMOTE ADVANCED TALMUDIC STUDY AND JEWISH LAW. ASSISTING THOSE IN POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES. PROVIDING FILTERED INTERNET SERVICES FOR PEOPLE WHO FOR REASONS OF RELIGIOUS OBSERVANCE CHOOSE NOT TO HAVE INTERNET IN THEIR HOMES SO THAT THEY MAY BE ABLE TO ENGAGE WITH WIDER SOCIETY AND MODERN TECHNOLOGY. TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
65 GREEN LANE
LONDON
NW4 2AG
- Ffôn:
- 07855838495
- E-bost:
- yisroel48@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window