RYTON AND CRAWCROOK ALBION (YOUTH) FOOTBALL CLUB CFC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide opportunities for young people to train and play football.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gateshead
Llywodraethu
- 10 Hydref 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin George Wilkinson | Cadeirydd | 31 July 2022 |
|
|
||||
Richard Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Christopher Blewitt | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Charlie Lawson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Mark Jeremy Outterside | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Philip Hall | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Richard Hands | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
DONALD WILLIAM MCCLOUD | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2023 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 14 Awst 2024 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 14 Awst 2024 | 136 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (“OBJECTS”) OF THE CIO ARE: 3.1 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL FOR THOSE AGED 17 AND UNDER AS DEFINED BE THE FOOTBALL ASSOCIATION AGE CATEGORIES. 3.2 TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. THE CIO SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION. 3.3 THE AREA OF BENEFIT SHALL BE CRAWCROOK AND RYTON AND ASSOCIATED SURROUNDS (MAINLY, BUT NOT LIMITED TO, POST CODE AREAS NE40 AND NE21). 3.4 TO WORK WITH OTHER LOCAL NOT FOR PROFIT SPORTS CLUBS IN THE AREA OF BENEFIT TO ACHIEVE THE PURPOSES OF CLAUSE 3.2 WHERE IT IS IN THE BEST INTERESTS OF THE CIO TO DO SO.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RYTON AND CRAWCROOK ALBION (YOUTH)
KINGSLEY PARK
STANNERFORD ROAD
RYTON
NE40 3SN
- Ffôn:
- 07870971461
- E-bost:
- wilkinson.v1@sky.com
- Gwefan:
-
racayouthfc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window