EMERGENCY DAMAGE SUPPORT SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides help, advice and assistance to members of the public after fire, flood or other disaster.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129357 EMERGENCY DAMAGE MANAGEMENT
- 21 Hydref 2022: CIO registration
- EDM (Enw gwaith)
- EMERGENCY DAMAGE MANAGEMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Reginald Durow | Cadeirydd | 21 October 2022 |
|
|
||||
James South | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Rowan March Chuck | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 21 OCT 2022 AMENDED ON 28 FEB 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF THOSE IN NEED IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND WHO ARE AFFECTED OR AT RISK OF BEING AFFECTED BY FIRE, FLOOD, STORM, IMPACT, EXPLOSION AND/OR SUCH OTHER INCIDENTS INVOLVING RISK OR DAMAGE TO HEALTH, LIFE OR PROPERTY IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY THE PROVISION, OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF:- (A) ADVICE AND GUIDANCE WITH THE AIM OF ALLEVIATING DISTRESS, ANXIETY AND UNCERTAINTY; (B) FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE PURPOSES OF PURCHASING ESSENTIAL ITEMS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, GROCERIES, CLOTHING AND HOUSEHOLD ITEMS; AND (C) CAPABILITY AND RESOURCE FOR THE PURPOSES OF SECURING A RESIDENCE FOLLOWING AN INCIDENT WHEN REQUESTED BY THE FIRE AND RESCUE SERVICE, OTHER EMERGENCY SERVICES AND OTHER ORGANISATIONS INVOLVED IN THE PROVISION, OR ASSISTANCE IN THE PROVISION, OF RESCUE AND RELIEF SERVICES; AND (2) TO SUPPORT SUCH OTHER CHARITIES OR CHARITABLE PURPOSES AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL CONSIDER APPROPRIATE WITH PARTICULAR REGARD TO RELIEF OF THE VICTIMS OF DISASTERS INCLUDING FIRE, FLOODING, STORM, IMPACT, EXPLOSION AND/OR SUCH OTHER INCIDENTS INVOLVING RISK OR DAMAGE TO HEALTH, LIFE OR PROPERTY OR OTHER PERSONS WHO HAVE SUFFERED IN ANY WAY AS A RESULT OF DISASTER INCLUDING FAMILIES OF DISASTER VICTIMS;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ashmole & Co
1 St. Johns Court
Swansea Enterprise Park
SWANSEA
SA6 8QQ
- Ffôn:
- 03332021019
- E-bost:
- enquiries@edss.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window