ymddiriedolwyr EAST KENT FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO
Rhif yr elusen: 1200218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL ANNE EVANS | Cadeirydd | 28 March 2018 |
|
|
||||
Hazel Eileen Bentley | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Joyce CoomberSewell | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Angela Coleman | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Julie Driver | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH TELFORD | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Susan Frances Hankins | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Lansman | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Gillian Bull | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|||||
Carolyn Mary Davidson | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
SHEILA MARY SPIERS | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Sandra Mary Brown | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.