Hanes ariannol WORKINGTON TOWN BOYS ANDGIRLS CLUB

Rhif yr elusen: 520391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.29k £7.54k £10.17k £29.39k £29.95k
Cyfanswm gwariant £16.29k £10.29k £6.10k £23.54k £23.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.33k N/A £5.01k £2.48k N/A