UK HEALTH ALLIANCE ON CLIMATE CHANGE

Rhif yr elusen: 1200769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We preserve and protect the health of people by bringing together health professionals to advocate for just responses to the climate and ecological crisis. We promote the health benefits that flow from these changes and empower health professionals to make changes in their professional and personal lives to advocate for just responses to the climate and ecological crises.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £345,692
Cyfanswm gwariant: £182,914

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Cenia
  • Gogledd Iwerddon
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Hydref 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • UKHACC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Smith CBE Cadeirydd 20 October 2022
THE POINT OF CARE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Banks Ymddiriedolwr 17 April 2025
Dim ar gofnod
Professor Jill Janette Freda Belch OBE Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Rodney Richard Morton Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Emma Radcliffe MRCGP Ymddiriedolwr 29 September 2023
Dim ar gofnod
Ranee Thakar MD FRCOG Ymddiriedolwr 29 September 2023
ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
Derbyniwyd: Ar amser
WELLBEING OF WOMEN
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Sandra Mather MSc, PhD Ymddiriedolwr 29 September 2023
Dim ar gofnod
Eleanor Roaf FFPH Ymddiriedolwr 29 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Jacob Krzanowski Ymddiriedolwr 20 October 2022
Dim ar gofnod
Rosemary Gallagher Ymddiriedolwr 20 October 2022
Dim ar gofnod
Juliet Dobson MA Ymddiriedolwr 20 October 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £345.69k
Cyfanswm gwariant £182.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UK HEALTH ALLIANCE ON CLIMATE CHANG
BRITISH MEDICAL JOURNAL
B M A HOUSE
TAVISTOCK SQUARE
LONDON
WC1H 9JR
Ffôn:
02071111105