Hanes ariannol ASTON-ON-TRENT WAR MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 520407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.67k £28.82k £28.44k £26.98k £34.76k
Cyfanswm gwariant £19.25k £27.28k £20.39k £47.57k £35.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.67k £12.17k N/A N/A