THE RIDGEWOOD VILLAGE HALL COMMITTEE

Rhif yr elusen: 1200029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ridgewood Village Hall hosts a diverse range of community groups serving Ridgewood and the surrounding area, run by a committee of volunteers/trustees who run the day to day operations of the hall but also provide community fundraising events throughout the year.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £51,387
Cyfanswm gwariant: £42,741

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 289627 THE RIDGEWOOD VILLAGE HALL COMMITTEE
  • 11 Awst 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Bedwell Cadeirydd 10 November 2022
Dim ar gofnod
Ian Christopher Ridley Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Dorothy Elaine BROOK Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
JANET DAVEY Ymddiriedolwr 26 October 2023
THE UCKFIELD DISTRICT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUIDE ASSOCIATION COUNTY OF SUSSEX EAST
Derbyniwyd: Ar amser
Rosina Reed Ymddiriedolwr 26 October 2023
Dim ar gofnod
Christine Metcalfe Ymddiriedolwr 10 November 2022
Dim ar gofnod
IAN NOBLE Ymddiriedolwr 10 November 2022
CULTURE SHIFT
Derbyniwyd: Ar amser
Janine Williams Ymddiriedolwr 10 November 2022
UCKFIELD PHAB CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Davis Ymddiriedolwr 10 November 2022
Dim ar gofnod
Marion Love Ymddiriedolwr 10 November 2022
Dim ar gofnod
Ian Smith Ymddiriedolwr 10 November 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.91k £51.39k
Cyfanswm gwariant £36.35k £42.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.27k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ridgewood Village Hall
New Road
Ridgewood
Uckfield
East Sussex
TN22 5TG
Ffôn:
07951316484
Gwefan:

ridgewoodvillagehall.wixsite.com/uckfield