Hanes ariannol MEMORIAL HALL AND PLAYING FIELDS

Rhif yr elusen: 520424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.02k £34.28k £13.70k £17.69k £18.02k
Cyfanswm gwariant £12.37k £15.16k £9.00k £10.88k £19.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.00k N/A N/A N/A