ymddiriedolwyr THE CHARLTONS MEMORIAL COMMUNITY TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1200876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Gerald Harrison | Cadeirydd | 02 November 2022 |
|
|
||||
JUDITH BAKER | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Alexandra Louise Sedgman | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Damien Roberts | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Juliet Long | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Kate O'Boyle | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Ian Michael Cornish | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Denise Powell | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Paul John Ross | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Andrea Jean de Berker | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.