ymddiriedolwyr MAKE A DIFFERENCE, TAVISTOCK
Rhif yr elusen: 1200572
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Kinsman-Daw | Cadeirydd | 25 July 2022 |
|
|
||||
LYNN FELICITY TRAVERS HOWARD | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Nicola Anne Morgan Gabb | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|||||
Dr Jacqueline MacRostie | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||
Linda Carol Barton | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
SANDRA EDNEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FIONA JANE JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.