ymddiriedolwyr THE CATHEDRAL CHURCH OF SAINT JAMES AND SAINT EDMUND, BURY ST EDMUNDS
Rhif yr elusen: 1202911
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joseph Patricius Hawes | Cadeirydd | 14 July 2018 |
|
|||||||
TERESA LOUISE STARK | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
The Venerable Sally Ann Gaze | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||||
THE REVEREND CANON PHILIP CHARLES BANKS | Ymddiriedolwr | 19 February 2012 |
|
|
||||||
Rev Matthew James Vernon | Ymddiriedolwr | 08 February 2009 |
|
|||||||
MARK PENDLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Barbara Marina Pycraft | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Susan Margaret Hughes | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
The Reverend Canon Michael Thomas Edward Heffernan-Robinson | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.