THE HOSPITALS OF ST JOHN THE BAPTIST AND ST NICHOLAS, CANTERBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the charity is to provide affordable residential accommodation for elderly people in need who have a link with Canterbury. The charity provides independent flats or cottages occupied at low rents. The accommodation is provided at St John's Hospital, Northgate, Canterbury (31 places), the other at St Nicholas' Hospital, Harbledown, Canterbury (10 places).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£14,276,919
Roddion a chymynroddion | £13.56m | |
Weithgareddau elusennol | £205.36k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £506.14k | |
Arall | £5.04k |
Cyfanswm gwariant:
£710,132
Codi arian | £160.44k | |
Weithgareddau elusennol | £549.70k | |
Arall | £0 |
£224,694 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £160.44k | |
Gwariant elusennol | £549.70k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £13.57m |
Codi arian a Arall Gwariant | £160.44k | |
Gwariant elusennol | £549.70k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £13.79m |
Pobl

5 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 24 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206367 SAINT JOHN'S HOSPITAL
- 24 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206366-4 RALPH SNOW
- 24 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206366-3 LEGACY OF WILLIAM COLTHUP
- 24 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206366-2 ETHEL COLTHUP MEMORIAL FUND
- 24 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206366-1 JANE AUSTEN CHARITY
- 24 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206366 SAINT NICHOLAS'S HOSPITAL
- 15 Rhagfyr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Michael Whitely | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Emma Salvatore | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
David Stuart Boshier | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Janet Mary Loveless | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Michael James Gwynne Fletcher | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|||||
Colonel Jane Carey-Harris TD DL VR | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|||||
Antony Richard Amlot | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
VERY REVD DR MICHAEL JOHN CHANDLER | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dr RICHARD MICHAEL CULLEN | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK COTTERILL | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dr JONATHAN MARTIN POTTER | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £710.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £205.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £506.14k | |
|
Incwm - Arall | £5.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £549.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £160.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £52.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £701.84k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.30m | |
|
Cyfanswm asedau | £887.33k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £100.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (1) THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION IN THE FORM OF ALMSHOUSES FOR BENEFICIARIES; (2) INCOME NOT APPLIED FOR OBJECT (1) MAY BE APPLIED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE INDWELLERS RESIDENT IN THE ALMSHOUSES AS THE TRUSTEES DECIDE; (3) INCOME NOT APPLIED FOR OBJECTS (1) AND (2) MAY BE APPLIED FOR THE RELIEF OF POVERTY AMONGST BENEFICIARIES WHO ARE NOT RESIDENT IN THE ALMSHOUSES. (4) INCOME NOT APPLIED FOR OBJECTS (1), (2) OR (3) MAY BE APPLIED FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Gatehouse
St. Johns Hospital
Northgate
CANTERBURY
Kent
CT1 1BG
- Ffôn:
- 02072225381
- E-bost:
- gatehousestjohns@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window