GAND AID UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims of the organisation are to raise funds through sponsorships and donations in both raising and increasing the awareness and effects of GAND. The focus will be providing advocacy and support to families receiving a diagnosis and setting up a UK GAND community to help tackle the challenges that families will experience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gene Selby Self | Cadeirydd | 12 April 2023 |
|
|
||||
Alexandra Johnson OBE | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|||||
Brian Carney | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Selby | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE AFFECTED BY OR SUFFERING FROM GATAD2B-ASSOCIATED NEURODEVELOPMENTAL DISORDER (GAND) AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY: • PROVIDING ADVICE, EDUCATION AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES, INCLUDING THE PROVISION OF SERVICE DOGS • RAISING AWARENESS ABOUT GAND AND PROVIDING INFORMATION AND ADVICE TO MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION • FUNDING RESEARCH INTO GAND INCLUDING EARLY IDENTIFICATION AND POSSIBLE TREATMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 CARR HEAD
NEW BARN LANE
ROSSENDALE
BB4 7AQ
- Ffôn:
- 07594014532
- E-bost:
- GANDAIDUK@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window