Ymddiriedolwyr PERSEVER PRODUCTIONS CIO
Rhif yr elusen: 1201022

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Doyle | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Alice Arnold | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Lucy-Claire Duckworth | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Anna Sarah Kirke | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
James Southey Coombes | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Charlotte Louise Barker | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.