SERENDIPITY CREATIVE WRITERS' GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a mental health charity open to everyone; We provide a warm safe space for people to meet together, reducing loneliness and isolation, to write creatively about generic exercises (very much user led), although you do not have to be able to write. We talk and share experiences. Our two hour workshops and refreshments are free. We aim to improve mental health and aid better quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Kirklees
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathy Trout | Cadeirydd | 01 November 2024 |
|
|
||||
Jayne Shepherd | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Mira Fadel | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Amanda Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, POOR MENTAL OR PHYSICAL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER SOCIAL OR ECONOMIC DISADVANTAGE IN YORKSHIRE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING SUPPORTED OPPORTUNITIES TO EXPLORE AND PRACTISE CREATIVE WRITING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 FENAY LANE
ALMONDBURY
HUDDERSFIELD
HD5 8UL
- Ffôn:
- 07751254609
- E-bost:
- soniazoref@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window