ymddiriedolwyr YOULGRAVE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Elliott | Cadeirydd | 24 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Hill | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Sandra Oldfield | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Ian Duncan McCAFFERY | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Kathryn Taktak | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Virginia Joyce Close | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Philip Smith | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Pamela Walker | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Glenys Moore | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Sandra Harrop | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Michael William Read | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
ADRIAN RHODES | Ymddiriedolwr | 27 November 2011 |
|
|
||||
KATHRYN RHODES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.