ymddiriedolwyr THE HORSLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Dave | Cadeirydd | 07 January 2014 |
|
|
||||
Andrea Jane Thomas | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Laura Ryder | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Margaret Beasley | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Emma Jane Crooks | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Jan Stimson | Ymddiriedolwr | 03 January 2022 |
|
|
||||
Debbie Annette Tansley | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
SUSAN VALERIE JARMAIN | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
DAVID JOHN PINION | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|||||
Carole McBride | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.