EAST VALE MINISTRY AREA

Rhif yr elusen: 1200840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Generally advancing the Christian religion through provision of buildings as places of worship, pastoral care and outreach

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £151,735
Cyfanswm gwariant: £158,746

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bro Morgannwg

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Diana Jean Powell Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Judith Tiffany Morris Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Martyn Haydn Evans Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Alexandra Rees Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Peter Begbie Watson Ymddiriedolwr 29 June 2023
Dim ar gofnod
Katherine Audrey Kemp Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Amanda Thomas Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Margaret Delyth Hurley Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Stephen Michael John Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Elizabeth Jane Warner Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Judith Elizabeth Roberts Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Lynne Christine Mordecai Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Gethin Rowlands Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Alan David Meredith Ymddiriedolwr 25 April 2022
WELSH RUGBY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anna Cory Ymddiriedolwr 25 April 2022
THE LLANDAFF DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
MAECYMRU MERCHED A'R EGLWYS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev MARTYN JOHN DAVIES Ymddiriedolwr 25 April 2022
PETERSTON CHURCH AND COMMUNITY HALL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £151.74k
Cyfanswm gwariant £158.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Rectory
Peterston-super-Ely
CARDIFF
CF5 6LH
Ffôn:
01446760498