ymddiriedolwyr EAST VALE MINISTRY AREA
Rhif yr elusen: 1200840
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alexandra Rees | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Rev Peter Begbie Watson | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Katherine Audrey Kemp | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev Amanda Thomas | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Lynne Christine Mordecai | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Gethin Rowlands | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Delyth Hurley | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Rev Stephen Michael John | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Jane Warner | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Judith Elizabeth Roberts | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Alan David Meredith | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Anna Cory | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Rev MARTYN JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.