ymddiriedolwyr 1ST & 3RD STOWMARKET (PHOENIX) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1200495
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daren Rapley | Cadeirydd | 01 September 2009 |
|
|
||||
Darren Hayward | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
DAVID TREVOR WHITE | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Tracey Meads | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Anita Leggett | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
James Morgan White | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Nicola Karkoska | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
Richard Ernest Durrant | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Elaine Anita Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Nicola Broadhurst | Ymddiriedolwr | 27 September 2010 |
|
|
||||
Martyn Julian Bonner | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||
David John Newbery | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||
Samantha Hayward | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||
Vanessa Lilian Bonner | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.