THEA AND HEINZ SKYTE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1201039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We aim to promote, sustain and increase access to education, knowledge and skills to those who without financial assistance may be denied access, and to increase social mobility by enabling future potential to be realised,through the provision of grants primarily but not exclusively in the inner north Leeds area. .

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Tachwedd 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • SKYTE CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
  • Skyte Trust (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Abigail Thornton Ymddiriedolwr 13 January 2023
Dim ar gofnod
Joanna Blackman Ymddiriedolwr 13 January 2023
Dim ar gofnod
Mahalia France-Mir Ymddiriedolwr 25 November 2022
Dim ar gofnod
Jason Andrew Gay Ymddiriedolwr 25 November 2022
Dim ar gofnod
Fabian Nino Uziell Hamilton Ymddiriedolwr 25 November 2022
Dim ar gofnod
Sharon Hamilton Ymddiriedolwr 25 November 2022
Dim ar gofnod
David Simon Myerson Ymddiriedolwr 25 November 2022
Free From Fear
Derbyniwyd: 88 diwrnod yn hwyr
SHORESH CHARITABLE TRUST (DR RUTH BORCHARD GIFT)
Derbyniwyd: Ar amser
Jason Karl Pitter Ymddiriedolwr 25 November 2022
LET'S DO MORE CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nicholas Paul Skyte Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Peter David Skyte Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
Daniel John Skyte Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0
Cyfanswm gwariant £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
53 MAYFIELD AVENUE
LONDON
N12 9JG
Ffôn:
07768931302