Hanes ariannol TOWN HALL CHARITY

Rhif yr elusen: 520590
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.60k £10.84k £56.17k £17.98k £12.76k
Cyfanswm gwariant £11.00k £11.29k £52.75k £26.72k £13.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £53.74k £12.02k N/A