ALDERHOLT CHAPEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday - services AM & PM , with break out kids groups & creche Wednesday - Bible study groups Thursday - Tiddlywinks - A parent and toddlers group Friday - Amicus - A division of The Boy's Brigade for young people. Monthly "clubs" - Carers Cafe (support group for carers) / Craft club Weddings, Funerals & maintenance of Graveyard
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
- Hampshire
- Wiltshire
Llywodraethu
- 23 Mai 2023: Cofrestrwyd
- ALDERHOLT CONGREGATIONAL CHURCH (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Curtis | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Paul Desmond Johnston | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Alexander Norman Bale | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Colin Charles Tomsett | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 JUN 2022 as amended on 22 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF THE FUNDAMENTAL TRUTHS OF CHRISTIANITY AS REVEALED IN THE BIBLE ACCORDING TO THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF EFCC FELLOWSHIP AS SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH AND THE POSITION STATEMENTS (THE "EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH"). 2.2 THE CHURCH MAY ALSO FURTHER ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES THAT SHALL, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES FURTHER THE WORK OF THE CHURCH. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES MUST NOT CONFLICT WITH THE PRIMARY AIM OF ADVANCING THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALDERHOLT CHAPEL
3-5 HILLBURY ROAD
ALDERHOLT
FORDINGBRIDGE
SP6 3BQ
- Ffôn:
- 01425655155
- E-bost:
- office@alderholtchapel.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window