Hanes ariannol STANLEY YOUTH CENTRE MANAGEMENT COMMITTEE

Rhif yr elusen: 520595
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £50.63k £29.20k £20.99k £7.20k £0
Cyfanswm gwariant £58.72k £43.44k £27.61k £14.38k £4.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £5.87k £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A