35TH DERBY (MARKEATON) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 520632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scout Group

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £16,554
Cyfanswm gwariant: £14,306

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ionawr 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ashley Birkinshaw Ymddiriedolwr 08 July 2023
DERBYSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Louise Horobin Ymddiriedolwr 08 July 2023
Dim ar gofnod
Anastasija Smirnova Ymddiriedolwr 08 July 2023
Dim ar gofnod
Heather Marie Gotheridge Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Katherine Muldal Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Gerald Whelan Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Sarah Ellen Tooze Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
David Whelan Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Joseph Peter Nuttall Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
MARK SIMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
WILLIAM HURST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PETER BRINSLEY HILTON Ymddiriedolwr
20TH DERBY (ST AUGUSTINES) BOY SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Derby Scout Shop
Derbyniwyd: Ar amser
TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH DERBY GIRL GUIDES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.57k £15.46k £23.92k £15.23k £16.55k
Cyfanswm gwariant £19.13k £18.33k £28.73k £10.39k £14.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.67k £16.34k £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Drum Hill Scout Camp
Morley Lane
Little Eaton
DERBY
DE21 5AH
Ffôn:
01332295379
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael