THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST SEVENOAKS

Rhif yr elusen: 1202436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public worship and relief of poverty.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £129,285
Cyfanswm gwariant: £116,435

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mawrth 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sewanyana Gulemye Kironde Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Mark Cheeseman Ymddiriedolwr 21 May 2023
THE CHILDREN'S WORKSHOP
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Maureen Moore Ymddiriedolwr 21 May 2023
SEVENOAKS SYMPHONY ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
SIMON RAIKES Ymddiriedolwr 21 May 2023
THE SEVENOAKS SOCIETY FOR THE CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF THE TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
Donald Philip Newholm Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Dr John William Aveson Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Michael James McGovern Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Maria Concetta Martyn Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Fr Robin Dominic Edwin Jones Ymddiriedolwr 25 May 2015
SOCIETY OF THE HOLY CROSS (ALSO KNOWN AS SOCIETAS SANCTAE CRUCIS)
Derbyniwyd: 67 diwrnod yn hwyr
SEVENOAKS (LOAVES & FISHES) FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Ann Cheeseman Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
GILLIAN MARIE JEANNE SHEPHERD-COATES Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
David Scott Campbell Ashenden Ymddiriedolwr 20 March 2011
Dim ar gofnod
Graham Davison Ymddiriedolwr 16 September 2008
Dim ar gofnod
Jacqueline Hendry Ymddiriedolwr 01 March 1991
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £129.29k
Cyfanswm gwariant £116.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
62 Quakers Hall Lane
Sevenoaks
Kent
TN13 3TX
Ffôn:
01732451710
E-bost:
admin@stjtb.com
Gwefan:

stjtb.com