Ymddiriedolwyr 15TH LONG EATON SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520666
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HALFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachael Ross | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|||||
Luther Homewood | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Catheirne Halls-Jukes | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|
||||
PHIL COLES | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
CAROLYN SLOWICK | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
Jackie O'Donnell | Ymddiriedolwr | 06 June 1998 |
|
|
||||
DEBBIE PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBBIE HALFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK ELM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE BUTTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH RANDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MURRAY PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.