ymddiriedolwyr DARLINGTON AND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 520686
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Michael Smith | Cadeirydd | 22 November 2022 |
|
|
||||
Victoria Pelling | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Helen Marsh Roche | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Angela Graham | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|||||
Richard Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anthony Gibson | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Jonathan Roche | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Peter Richardson | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
George Campbell-Wilson | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
Richard Harold Edward Chambers | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
SANDRA JAYNE BOWER | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
||||
WALTER ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
PHILIP POUNDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.