AMNA REFUGEE HEALING NETWORK CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amna delivers community partnership module. Free introduction training for other charities on setting up psychosocial support spaces. Wellbeing spaces for humanitarian workers. A healing network of community partners, donors, experts and researchers. Develop measures for joy and belonging.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Groeg
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Robinson | Cadeirydd | 01 June 2023 |
|
|
||||
Niloufer Memon | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
KARIM BEREKSI-REGUIG | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dr Abdulkarim Ekzayez | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Cristina Finch | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Afsana Safa | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Kate Adam Ross | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Tachwedd 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Tachwedd 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS FOR THE RELIEF OF MENTAL SUFFERING AND PHYSICAL HARDSHIP OF REFUGEES, ASYLUM SEEKERS, DISPLACED PERSONS AND OTHER MIGRANTS ("MIGRANT PERSONS") FOR THE PUBLIC BENEFIT, PARTICULARLY THOSE WHO ARE THE VICTIMS OF WARS, NATURAL DISASTERS, ECONOMIC HARDSHIP, PEOPLE TRAFFICKING AND OTHER CATASTROPHES, INCLUDING BY THE PROVISION OF ESSENTIAL GOODS AND FACILITIES AND WELFARE AND COUNSELING SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
X+Why
8-10 Grosvenor Gardens
LONDON
SW1W 0DH
- Ffôn:
- +447766053569
- E-bost:
- info@amna.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window