CHESTERFIELD OPERATIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chesterfield Operatic Society (COS) is one of the oldest amateur musical theatre companies in the country, being first established in 1905. Through the presentation of public events and the performance of shows we aim to advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the dramatic and operatic arts in chesterfield and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Charles Bennett | Cadeirydd | 13 December 2023 |
|
|
||||
Pauline Melanie Hindle | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Ashall | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Karl Simon Brennan-Collis | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||
GEORGE ROBERT JOHN KENNING FCA | Ymddiriedolwr | 01 December 1997 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 07 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE DRAMATIC AND OPERATIC ARTS IN CHESTERFIELD AND THE SURROUNDING AREA, BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC EVENTS AND THE PERFORMANCE OF SHOWS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5A ABERCROMBIE STREET
CHESTERFIELD
S41 7LW
- Ffôn:
- 07881823490
- Gwefan:
-
chesterfieldoperaticsociety.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window