INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FIRE SAFETY SCIENCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The IAFSS encourages research into, and the application of, science and engineering to prevent and mitigate the adverse effects of fires and provides a forum for sharing and disseminating this knowledge. IAFSS offers valuable resources to members, including free access to our official journal, Fire Safety Journal, and to past symposium proceedings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Awstria
- Brasil
- Canada
- Chile
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Ecwador
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Japan
- Lwcsembwrg
- Malaysia
- Mecsico
- Norwy
- Oman
- Paraguai
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Serbia
- Slofacia
- Slofenia
- Sweden
- Taiwan
- Tsieina
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2023: CIO registration
- IAFSS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Naian Liu | Cadeirydd | 30 November 2023 |
|
|
||||
Professor Yuji Nakamura | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Professor Arnaud Trouve | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Professor Anthony Abu | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Professor Xiao Ling Wen | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Dr Albert Simeoni | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Dr Eric Camille Marcel Guillaume | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Dr Maria de las Nieves Fernandez Anez | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Professor Elizabeth Joan Weckman | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Dr Brian Meacham | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION AND RESEARCH INTO THE SCIENCE AND PRACTICE OF THE PREVENTION AND MITIGATION OF THE ADVERSE EFFECTS OF FIRE AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Wonford Close
KINGSTON UPON THAMES
Surrey
KT2 7XA
- Ffôn:
- 02089423855
- E-bost:
- office@iafss.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window