ymddiriedolwyr DURHAM SOUTH COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 520718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Redhead | Cadeirydd | 24 April 2023 |
|
|||||
Alexandra Lawton | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Karen Jane Thompson | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
KATHERINE HARDMAN | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Tracey Cammock | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Nicola Robinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Jennie Maddison | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Joanna Buckingham | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Ann Doubleday | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Emma Nimmo | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sara Layfield-Carroll | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Vivien Purdom | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Dorothy Hales | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Claire Bissett | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Debby Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Julie Ross | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
LINDA Carvey | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.