TORBAY PRIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote equality and diversity for the benefit of the public in Torbay and the surrounding areas, in particular, but not exclusively, by: The elimination of discrimination on the grounds of sexual orientation or gender identity; Advancing education and raising awareness of equality and diversity and the issues faced by LGBTQ people whether by teaching, interaction, performance
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Smith | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Samantha Jayne Almond | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Thomas Albion Perrott | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
William James Emery | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
James Ashley Robert Stone | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Julia SANCHEZ | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Luke Keith Alexander Cook | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN TORBAY AND THE SURROUNDING AREAS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY; B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS OF EQUALITY AND DIVERSITY AND THE ISSUES FACED BY LGBQT+ PEOPLE WHETHER BY TEACHING, INTERACTION, PERFORMANCE OR PRODUCING AND/OR DISPLAYING ARTISTIC AND OTHER MATERIALS AND CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY; C) DELIVERING AN ANNUAL LGBQT+ PARADE AND FESTIVAL AS WELL AS SMALLER EVENTS AND ACTIVITIES HELD FOR THE LGBQT+ COMMUNITY AND ITS ALLIES THROUGHOUT THE YEAR, IN ORDER TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
91 GRENVILLE AVENUE
TORQUAY
TQ2 6DP
- Ffôn:
- 07366417402
- E-bost:
- torbaypride@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window