READ EASY LEICESTER & DISTRICT

Rhif yr elusen: 1201375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Read Easy Leicester & District provides one to one coaching for adults who have little or no reading skills in Leicester and the surrounding district. Coaches meet twice a week with their 'reader' for half an hour at a time in a public but safe and confidential venue.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £5,600
Cyfanswm gwariant: £4,621

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Stanhope Cadeirydd 20 April 2023
Dim ar gofnod
Elaine Massey Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Susan Pike Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Linda Osborne Ymddiriedolwr 07 August 2022
Dim ar gofnod
PETER GEOFFREY UPTON Ymddiriedolwr 10 August 2021
Dim ar gofnod
Elaine Goodall Ymddiriedolwr 10 August 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Susan Perkins Ymddiriedolwr 10 August 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.60k
Cyfanswm gwariant £4.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
52 Lutterworth Road
Blaby
LEICESTER
LE8 4DN
Ffôn:
07825702383
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael