BRITISH KASHMIRI MEDICAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To build a network of UK Kashmiri healthcare professionals to promote and share good clinical practice in the UK and abroad, with a particular focus in Kashmir.To develop and support initiatives to improve standards of health care in Kashmir.To promote links with healthcare professionals and institutions in Kashmir for the benefit of patients in Kashmir.To raise funds to support health in Kashmir
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- India
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Tafazul Hussain | Cadeirydd | 01 November 2022 |
|
|
||||
Burhan-Ul-Islam Malik | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Dr Shaheen Shora | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Dr Yasmin Naqushbandi | Ymddiriedolwr | 14 December 2024 |
|
|||||
Nazir Bhat | Ymddiriedolwr | 14 December 2024 |
|
|
||||
Dr Eram Durrani | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Sadaf Butt | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|||||
Dr Nazir Ahmad Kuchhai | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Ghulam Rasool Mufti | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Arshad Hussain Bhat | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1.1 FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN KASHMIR BY: 3.1.1.1 THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES; 3.1.1.2 ADVANCING THE EDUCATION OF DOCTORS, NURSES AND HEALTH PROFESSIONALS BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF INFORMATION, TRAINING, ADVICE AND OTHER SUPPORT WITH THE AIM OF IMPROVING HEALTH CARE FACILITIES; 3.1.2 THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD, INCLUDING KASHMIR, WHO ARE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, DISEASE, TROUBLE OR CATASTROPHE BY THE SUPPLY OF MEDICAL AID TO SUCH PERSONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 HEATHER HILL
CHILWORTH ROAD
CHILWORTH
SOUTHAMPTON
SO16 7JZ
- Ffôn:
- 07470452995
- E-bost:
- thebkma@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window