FRIENDS OF PARKGATE INFANTS & NURSERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to enrich children's school experience, build community, and raise funds to improve resources. We support pupils through fundraising by parents, carers, friends, and teachers, providing items not covered by the school budget. Formal meetings are held at school. We organise events, both in-person and virtually, at school or other venues, ensuring safety and risk assessments are conducted
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 09 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliott Dalrymple | Cadeirydd | 05 February 2024 |
|
|
||||
Rigel Humbert Ordonez | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Henry Dalrymple | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Khadija Pieterson Mrs | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 09 Rhagfyr 2023 | 29 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Rhagfyr 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JAN 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (THE OBJECTS) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL. 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PARKGATE INFANT SCHOOL
NORTHFIELD GARDENS
WATFORD
WD24 7RL
- Ffôn:
- 01923221984
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window