THE NORTH WEST POLICE BENEVOLENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Awst 2024: Cofrestrwyd
- THE BEN FUND (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gerard Kerrigan | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||
Zegham Awan | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|||||
David Stephen Howard | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||
Ian Campbell Taylor | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SASHA HATCHETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Richard Robertshaw | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mark Charles Jones | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mark Unsworth | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
James Douglas McTear | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULA LOUISE OLDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 OCT 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 JUN 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE POLICE BY PROTECTING AND PROMOTING THE HEALTH AND WELLBEING AND RELIEVING THE SUFFERING FROM PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS OR INJURY OF ANY DESCRIPTION OF MEMBERS (AND AT THE TRUSTEES’ DISCRETION FORMER MEMBERS WHERE THIS FURTHERS THE PURPOSE) OF THE CONSTITUENT ORGANISATIONS BY THE PROVISION OF: A. TREATMENT, INCLUDING PHYSIOTHERAPY, STRESS REDUCTION AND EXERCISE CLASSES, HOLISTIC TREATMENTS, TALKING THERAPIES, COUNSELLING AND SUPPORT; B. FACILITIES, INCLUDING RESIDENTIAL RESPITE AND REHABILITATION FACILITIES, CONVALESCENCE OPPORTUNITIES, AND FACILITIES AND SERVICES TO AID STRESS REDUCTION AND IMPROVE MENTAL HEALTH. 2. THE RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP OF MEMBERS OR RETIRED MEMBERS OF THE CONSTITUENT ORGANISATIONS OR THEIR FAMILY BY THE PROVISION OF FINANCIAL GRANTS. 3. THE RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP OF THE FAMILIES OF SERVING MEMBERS OF THE CONSTITUENT ORGANISATION ARISING FROM THE MEMBER’S DEATH IN SERVICE, BY MAKING GRANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Michaels Lodge
Northcote Road
Langho
BLACKBURN
BB6 8BG
- Ffôn:
- 01254244980
- E-bost:
- enquiries@nwpbf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.