Hanes ariannol HARRATON AND DISTRICT COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 520808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.98k £2.40k £58.10k £58.95k £79.36k
Cyfanswm gwariant £22.66k £7.85k £64.13k £54.63k £82.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £30.26k £20.25k £35.23k