DE-REBIRTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DE-Rebirth creative arts group is formed by a group of Music and sound students from the university of Salford Manchester. The main goal of the group is to make music on all genres (Non-explicit) including other arts, it is all about discovering, supporting, nurturing showcasing, performing, educating, celebrating and promoting talent in young people through collaborative music events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Dinas Birmingham
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Llundain
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dinas Wakefield
- Stockport
- Wigan
- Nigeria
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 31 Hydref 2022: CIO registration
- DE-REBIRTH COLLECTIVE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racheal Idris | Cadeirydd | 14 March 2022 |
|
|
||||
Maria Joseph | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Adesua Ebosele | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Solomon Airiohuodion | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/05/2023 | 18/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £662 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £648 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Mai 2024 | 08 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mai 2024 | 03 Ebrill 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Mai 2023 | 02 Awst 2024 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mai 2023 | 02 Awst 2024 | 137 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART OF MUSIC THROUGH THE PROVISION OF PROFESSIONAL MUSIC TUITION (MAKINGMUSIC, READING, WRITING & LISTENING) AND PERFORMANCE CLASSES FOR YOUNG PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 vine street
Apartment 3
MANCHESTER
Salford
M7 3PG
- Ffôn:
- 07533533543
- E-bost:
- derebirth2017@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window