Dogfen lywodraethu HEIGHINGTON VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 520818

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MAY 1964 AS AMENDED 17 MAY 1965, 4 OCTOBER 1976, 15 MARCH 1989, 12 MARCH 1991 AND 11 MARCH 2008.
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HEIGHINGTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.