JARROW COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 520832
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Jarrow Community Association provides facilities for educational, cultural, social and recreational activities for the benefit of the residents of Jarrow and the wider area of South Tyneside. We provide a wide ranging programme of activities that include: Performing arts, dance, health/well being and fitness, sport, information events and craft work.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
  • 19 Ebrill 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • JARROW COMMUNITY ASSOCIATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £160.35k £27.08k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £198.09k £33.91k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Ebrill 2022 69 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 10 Ebrill 2022 434 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 10 Ebrill 2022 800 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required