ROYAL WELCH FUSILIERS REGIMENTAL MUSEUM TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Royal Welch Fusiliers Museum Trust Ltd maintains a leading international Regimental Museum which portrays the story of over 300 years of service by members of the Royal Welch Fusiliers by displaying a wide range of objects in an informative and attractive manner to the widest possible audience. The display collection is houses in Caernarfon Castle and the reserve collection in Wrexham Museum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwynedd
- Wrecsam
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brig Gerhard Horst Wheeler | Cadeirydd | 01 March 2024 |
|
|
||||
CAPTAIN EMRYS DESMOND WILLIAMS DCM | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
COLONEL PETER JAMES KNOX OBE | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Hugh E S Beaumont | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Colonel Nicholas John Lock OBE MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Allan David Poole | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Anne Pedley | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE FORMER BRITISH ARMY REGIMENT KNOWN AS THE ROYAL WELCH FUSILIERS (THE "REGIMENT"), IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY (A) ACQUIRING, HOUSING, EXHIBITING, DOCUMENTING, CONSERVING, RESTORING, AND REPAIRING ART, OBJECTS, AND COLLECTIONS OF AN EDUCATIONAL NATURE, AND (B) BY ESTABLISHING, ACQUIRING, MANAGING, AND MAINTAINING MUSEUMS, GALLERIES, LIBRARIES, AND OTHER SUITABLE PREMISES FOR USE FOR SUCH PURPOSE; AND 2. TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES AND ENCOURAGE RECRUITMENT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PUBLIC EXHIBITIONS OF THE COLLECTION OR BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAERNARFON CASTLE
CAERNARFON
Gwynedd
North Wales
LL55 2AY
- Ffôn:
- 01286673362
- E-bost:
- contact@rwfmuseum.wales
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window